Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Rindbo | 17.01.1985 | 28.08.1997 | direktion |
Eberhard Georg Leschke | 17.01.1985 | 05.01.1994 | direktion |
Christian Skov | 17.01.1985 | 05.03.1992 | adm. dir |
Henning Schleisner-Petersen | 17.01.1985 | 01.11.1991 | direktion |
Bengt Axel Bay | 17.01.1985 | 14.08.1991 | direktion |
Povl Vilhelm Bay | 17.01.1985 | 13.04.1989 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
William Bluhme | 06.03.1995 | 23.08.1996 | bestyrelse |
Erling Rindbo | 17.01.1985 | 28.08.1997 | bestyrelse |
Guttorm Brekke | 17.01.1985 | 28.08.1997 | bestyrelse |
Mats Vilhelm Bjelksjo | 17.01.1985 | 28.08.1997 | bestyrelse |
Bo Darmark | 17.01.1985 | 28.08.1997 | bestyrelse |
Rolf Bengt John Eriksson | 17.01.1985 | 28.08.1997 | bestyrelse |
Leif Ole Lund-Andersen | 17.01.1985 | 02.09.1996 | bestyrelse |
Anders Cold | 17.01.1985 | 23.08.1996 | bestyrelse |
Torben Søndergaard | 17.01.1985 | 23.08.1996 | formand |
Ole Theilvig | 17.01.1985 | 06.03.1995 | bestyrelse |
Christian Skov | 17.01.1985 | 24.10.1994 | bestyrelse |
Jenny Elise Walsted Vissing | 17.01.1985 | 24.10.1994 | bestyrelse |
William Bluhme | 17.01.1985 | 24.10.1994 | bestyrelse |
Per Stage | 17.01.1985 | 14.06.1994 | bestyrelse |
Tove Vestergaard Mathiesen | 17.01.1985 | 14.06.1994 | bestyrelse |
Inger Marie Lillienskjold Møhl | 17.01.1985 | 14.06.1994 | personlig_suppleant |
Karin Stuhr | 17.01.1985 | 14.06.1994 | personlig_suppleant |
Jens Vissing | 17.01.1985 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Svend Erik Jensen | 17.01.1985 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Tine Wiinblad | 17.01.1985 | 05.01.1994 | bestyrelse |
Anders Klaus Korshøj Byrialsen Lohse | 17.01.1985 | 05.01.1994 | personlig_suppleant |
Povl Vilhelm Bay | 17.01.1985 | 17.06.1993 | bestyrelse |
Peter Mathias Brinch-Møller | 17.01.1985 | 20.08.1991 | bestyrelse |