Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-11-29 fjernes Navne: TPI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Clemens Torv 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 fjernes Direktion: Stig Hølledig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og ingeniørvirksom- hed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-26 tilføjes Vedtægter: 1985-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clemens Torv 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Direktion: Stig Hølledig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Navne: TPI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)