Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-04-25 fjernes Navne: DÆKCENTRET TARM AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lønborgvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 fjernes Bestyrelse: Jane-Mette Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-10 fjernes Direktion: Arne Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-29 tilføjes Vedtægter: 1985-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønborgvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Bestyrelse: Jane-Mette Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Direktion: Arne Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Navne: DÆKCENTRET TARM AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)