Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1991-10-17 fjernes Navne: SLIKMUNDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 6, 9541 Suldrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Revisor: REVISION NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Direktion: Finn Degn Ovesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-06 tilføjes Navne: SLIKMUNDEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-05 fjernes Navne: SØRINN'S HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-05 fjernes Direktion: Søren Grønning Buus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel- og engrosvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Vedtægter: 1990-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-08 tilføjes Navne: SØRINN'S HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-07 fjernes Navne: MODERNE BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 6, 9541 Suldrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Direktion: Søren Grønning Buus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Navne: MODERNE BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Revisor: REVISION NORD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)