Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: H I Bies Plads 335, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Navne: ASX 7552 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 fjernes Direktion: Hans Christian Arentoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: H I Bies Plads 335, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanholmsmindevej 15, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2010-03-30)
Den 2012-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed, samt at drive landbrug. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Navne: ASX 7552 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-17 fjernes Navne: KRASTRUP DAMBRUG ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2012-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Vedtægter: 2012-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanholmsmindevej 15, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2010-03-30)
Den 2010-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 49, 9520 Skørping (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-02-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-18 tilføjes Navne: KRASTRUP DAMBRUG ApS (offentliggjort 2007-09-18)
Den 2007-09-17 fjernes Navne: ASX 7552 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 49, 9520 Skørping (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 49, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-07 tilføjes Direktion: Hans Christian Arentoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 fjernes Direktion: Jan Martin Arentoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2001-12-31 fjernes Bibranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-23 tilføjes Direktion: Jan Martin Arentoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Direktion: Frans Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 fjernes Direktion: Knud Kirkemann Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-21 fjernes Revisor: Finans Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 49, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-01 tilføjes Bibranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-01 tilføjes Direktion: Knud Kirkemann Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-01 tilføjes Navne: ASX 7552 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Revisor: Finans Revision, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)