Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Heberg Svendsen | 21.09.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Møller Svendsen | 24.01.1985 | 14.04.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristoffer Brigham Glerup | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Dahl Jeppesen | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Heberg Svendsen | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bundgaard Sørensen | 11.06.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Larsen | 10.04.2017 | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Dahl Jeppesen | 10.04.2017 | 10.06.2021 | formand |
Jesper Dahl Jeppesen | 26.04.2016 | 09.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Svenstrup Pedersen | 23.04.2014 | 11.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Inger Kristine Svendsen | 14.04.2008 | 10.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Anker Ottesen | 26.04.2007 | 10.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Inger Kristine Svendsen | 14.06.2006 | 26.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Inger Marie Holst-Hansen | 11.04.2006 | 26.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sørensen | 20.11.1996 | 11.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Per Møller Svendsen | 24.01.1985 | 14.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Thomassen | 24.01.1985 | 11.04.2006 | formand |
Inger Kristine Svendsen | 24.01.1985 | 20.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Preben Vagning | 24.01.1985 | 15.04.1993 | bestyrelsesmedlem |