Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Bach Christensen | 21.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Nørgaard Hansen | 01.12.2015 | 21.06.2019 | adm. dir |
Jens Jørgen Hempel-Hansen | 03.02.2012 | 01.12.2015 | direktion |
Morten Wig Harboe-Jepsen | 25.02.2010 | 03.02.2012 | direktion |
Jens Jørgen Hempel-Hansen | 01.10.2008 | 25.02.2010 | adm. dir |
Claus Koch Jensen | 24.02.2004 | 01.10.2008 | adm. dir |
Jens Jørgen Hempel-Hansen | 01.05.2002 | 24.02.2004 | direktion |
Svend Aage Toft Jensen | 21.01.1985 | 30.04.2002 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Simpson Jonasen | 21.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Pagaard Junker | 21.06.2019 | formand |
Jens Jørgen Hempel-Hansen | 03.02.2012 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Nørgaard Hansen | 01.12.2015 | 21.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stig Lumby | 01.12.2015 | 21.06.2019 | formand |
Stig Lumby | 10.04.2015 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Dan Johannessen | 28.02.2013 | 10.04.2015 | bestyrelse |
Jesper Bank | 01.09.2012 | 29.07.2013 | bestyrelse |
Ole Maare | 03.02.2012 | 01.12.2015 | formand |
Bjarne Normann Madsen | 26.02.2009 | 01.09.2012 | bestyrelse |
Morten Wig Harboe-Jepsen | 26.02.2009 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Poul Nørregaard | 21.01.1985 | 19.12.2011 | bestyrelse |
Hans Erik Hempel-Hansen | 21.01.1985 | 25.02.2010 | bestyrelse |
Niels Frederik Habekost | 21.01.1985 | 25.02.1998 | bestyrelse |