Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-03-09 fjernes Navne: EJNER JENSEN TRANSPORT OG SPEDITION, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsvej 120, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Revisor: Jørgen Schlanbusch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 fjernes Revisor: LOUIS DAM, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Direktion: Ejner Andreas Marius Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsvej 120, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Direktion: Ejner Andreas Marius Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er overtage og videreføre den hidtil af fr. Erna Jensen under navnet "Ejner Jensen Transport og Spedition" drevne virksomhed transport og spedition og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Navne: EJNER JENSEN TRANSPORT OG SPEDITION, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Revisor: LOUIS DAM, REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Schlanbusch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Vedtægter: 1984-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)