Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Bjerre Andersen | 19.12.1984 | 04.11.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Bjerre Andersen | 19.12.1984 | 04.11.1999 | bestyrelse |
Mads Bjerre Andersen | 19.12.1984 | 04.11.1999 | bestyrelse |
Helge Bjerre Andersen | 19.12.1984 | 04.11.1999 | bestyrelse |
Johannes Albert Knudsen | 19.12.1984 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Børge Lindegård Knudsen | 19.12.1984 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Torben Lindegård Knudsen | 19.12.1984 | 06.06.1991 | bestyrelse |