Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Lyngsø Jørgensen | 17.04.2007 | bestyrelse |
Kate Tougaard Rind Wiese | 03.11.2004 | bestyrelse |
Poul Erik Rind | 18.12.1984 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Poulsgaard | 28.11.1997 | 17.04.2007 | bestyrelse |
Henrik Mikkelsen | 18.12.1984 | 03.11.2004 | bestyrelse |
Erik Vinther Andersen | 18.12.1984 | 28.11.1997 | bestyrelse |
Søren Bjerring | 18.12.1984 | 31.10.1994 | bestyrelse |