Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2006-08-28 fjernes Binavne: SCANIA PLAST ESBJERG ApS, MOTOR MARINE ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 42, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-10 fjernes Bestyrelse: Kirsten Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Direktion: Leif Frøkjær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-10 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30/11 1998. ESBJERG (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Revisor: Viktor Andreas Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Revisor: Viktor Andreas Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 42, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavnsgade 37, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-05-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavnsgade 37, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 23, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2004-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med skibe og motorer, finansiering og udlejning samt dermed forbunden virksom- hed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 tilføjes Vedtægter: 2004-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 23, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2000-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystparken 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-04 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 30/11 1998. ESBJERG (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-03 fjernes Navne: MOTOR MARINE, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-27 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 tilføjes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Revisor: TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Egholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystparken 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Binavne: SCANIA PLAST ESBJERG ApS, MOTOR MARINE ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Direktion: Leif Frøkjær Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Navne: MOTOR MARINE, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Egholm, TEAM REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)