Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Navne: Kifo Sommer ApS (1) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Revisor: Preben Falk Staunstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Direktion: Peter Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Vedtægter: 1992-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Direktion: Johnny Bjørndahl Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Revisor: NNC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Navne: Kifo Sommer ApS (1) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-31 fjernes Direktion: Kurt Flemming Holmsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Navne: DAN-CENTER HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-30 tilføjes Direktion: Kurt Flemming Holmsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-30 tilføjes Navne: DAN-CENTER HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-30 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, NNC REVISION ApS, Preben Falk Staunstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)