Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-09-22 fjernes Revisor: J. REVISION V/JAN RASMUSSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Revisor: J. REVISION V/JAN RASMUSSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Gissel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er musikforlagsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anedalvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Gjerluf Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Legale ejere: Peter Andreas Gjerluf Nielsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-11-01 tilføjes Navne: SING-SING MUSIKFORLAG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Gjerluf Nielsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-03)
Den 1984-11-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405, Revisionsfirmaet Ole Gissel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)