Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 fjernes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 fjernes Navne: R I T NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Stiftere: Eiler Flemming Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Direktion: Jorge Schwerdtfeger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Navne: R I T NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Navne: R I M NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-21 fjernes Direktion: Ronald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-21 fjernes Revisor: 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Vedtægter: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 tilføjes Direktion: Ronald Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-04 tilføjes Navne: R I M NR. 8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-03 fjernes Navne: F. ROSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-03 fjernes Direktion: Eiler Flemming Rose (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Direktion: Eiler Flemming Rose (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Navne: F. ROSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-12-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S, 1.8. 1997 LUNDERSKOV A/S, SELSKAB NR. 19035290 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Stiftere: Eiler Flemming Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)