Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bjørck Andersen | 04.01.2012 | 12.01.2021 | direktion |
Søren Møller Jensen | 01.11.1984 | 31.05.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bjørck Andersen | 11.02.2019 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Emilie Møller Jensen | 11.02.2019 | 12.01.2021 | formand |
Emilie Møller Jensen | 17.05.2015 | 10.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Møller Jensen | 25.04.2013 | 12.01.2021 | bestyrelse |
Lisbeth Bjørck Shapiro | 25.04.2013 | 11.02.2019 | formand |
Inger Møller Jensen | 01.03.2007 | 17.05.2015 | bestyrelse |
Thomas Bjørck Andersen | 26.05.2005 | 02.11.2009 | bestyrelse |
Marianne Sussie Møller Andersen | 01.02.2002 | 14.12.2001 | bestyrelse |
Mette Møller Jørgensen | 01.11.1984 | 12.01.2021 | bestyrelse |
Søren Møller Jensen | 01.11.1984 | 17.05.2015 | bestyrelse |