Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratvangen 12, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Navne: MURERMESTER K.A. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Revisor: Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Direktion: Karl Asbjørn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratvangen 12, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Direktion: Karl Asbjørn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af murervirksomhed, handel og fabrikation samt alle i forbindelse med ovennævnte formål stående aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Navne: MURERMESTER K.A. HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Revisor: Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Vedtægter: 1984-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)