Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Erik Bergstrøm | 06.11.1984 | 15.11.2017 | direktion |
Erik Bruno Edvin Neumann Bergstrøm | 06.11.1984 | 07.04.1994 | direktion |
Steen Erik Bergstrøm | 06.11.1984 | 21.02.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Edvard Kønig | 06.11.1984 | 15.11.2017 | bestyrelse |
Steen Erik Bergstrøm | 06.11.1984 | 15.11.2017 | bestyrelse |
Annette Bergstrøm | 06.11.1984 | 15.11.2017 | bestyrelse |
Erik Bruno Edvin Neumann Bergstrøm | 06.11.1984 | 07.04.1994 | bestyrelse |
Steen Erik Bergstrøm | 06.11.1984 | 21.02.1994 | bestyrelse |