Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-10-21 fjernes Navne: T.H. ANDERSEN GIVE, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Revisor: Mogens Skriver Bisborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-29 tilføjes Vedtægter: 1985-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Navne: T.H. ANDERSEN GIVE, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Revisor: Mogens Skriver Bisborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)