Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 101, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 1., 1067 København K (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2011-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AGROSELSKABET AF 20/9 2008 ApS. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: leif@leif-olsen.dk (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-02-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: Steen Aage Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikolaj Plads 30, 1., 1067 København K (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2011-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Alle 101, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-07-30)
Den 2007-07-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-07-30)
Den 2007-07-29 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtede opgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Vedtægter: 1996-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-12 tilføjes Navne: ApS NR. 1 AF 10/11 1988 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-11 fjernes Navne: MOUSE TÆNKETANK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-11 fjernes Direktion: Signe Emilie Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-11 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 tilføjes Legale ejere: Leif Anders Olsen (offentliggjort 2015-03-13)
Den 1988-11-10 tilføjes Reelle ejere: Leif Anders Olsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1988-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Alle 101, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Direktion: Signe Emilie Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Navne: MOUSE TÆNKETANK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S, Steen Aage Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)