Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Herman Wissing Micheelsen | 01.11.1984 | 01.08.2008 | direktion |
Carsten Aage Flink | 01.11.1984 | 25.09.2000 | direktion |
Knud Erik Jensen | 01.11.1984 | 07.06.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Arne Hansen | 16.03.2005 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Jette Margrethe Micheelsen | 02.08.2004 | 16.03.2005 | bestyrelse |
Carsten Aage Flink | 02.06.2003 | 01.08.2008 | formand |
Peter Svendsen | 25.09.2000 | 02.08.2004 | bestyrelse |
Bjarne Erling Laustsen | 25.09.2000 | 02.06.2003 | formand |
Carsten Reitz Kümler | 25.09.2000 | 30.11.2002 | bestyrelse |
Niels Herman Wissing Micheelsen | 01.11.1984 | 01.08.2008 | bestyrelse |
Claus Nordvang Kristiansen | 01.11.1984 | 02.06.2003 | bestyrelse |
Jette Margrethe Micheelsen | 01.11.1984 | 25.09.2000 | bestyrelse |
Jane Holm Svensson | 01.11.1984 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Carl Anker Heegaard | 01.11.1984 | 07.06.1994 | bestyrelse |
Kurt Madsen | 01.11.1984 | 07.06.1994 | bestyrelse |
Sten Harald Gideon Lindner | 01.11.1984 | 07.06.1994 | bestyrelse |
Knud Erik Jensen | 01.11.1984 | 07.06.1994 | bestyrelse |
Jørgen Lerche | 01.11.1984 | 07.06.1994 | bestyrelse |