Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Birger Spring | 10.02.2006 | 28.12.2010 | adm. dir |
Jesper Lorentzen | 01.04.2001 | 01.04.2003 | adm. dir |
Dann Handberg Madsen | 12.11.1984 | 10.02.2006 | direktion |
Henning Ejler Andersen | 12.11.1984 | 10.02.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Højmark | 10.02.2006 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Jacob Birger Spring | 10.02.2006 | 28.12.2010 | bestyrelse |
Henning Jürgensen | 10.02.2006 | 28.12.2010 | formand |
Kaj Henning Jensen | 10.02.2006 | 22.08.2006 | bestyrelse |
Henning Ejler Andersen | 03.05.2004 | 10.02.2006 | bestyrelse |
Jørgen Jørgensen | 04.07.2000 | 03.05.2004 | bestyrelse |
Per Ebdrup | 27.05.1998 | 10.02.2006 | bestyrelse |
Ole Kjeld Berner Sørensen | 27.05.1998 | 04.07.2000 | bestyrelse |
Svend Møller Hansen | 12.11.1984 | 10.02.2006 | bestyrelse |
Niels Haastrup | 12.11.1984 | 27.05.1998 | bestyrelse |
Ole Juel | 12.11.1984 | 27.05.1998 | bestyrelse |
Henning Ejler Andersen | 12.11.1984 | 19.12.1989 | bestyrelse |