Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredegade Torv, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Navne: KJØLBY OG MOMME KRISTENSEN ARKITEKTFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Direktion: Henning Kjølby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Revisor: Reg. revisor Tommy Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegade Torv, 9100 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Direktion: Henning Kjølby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitekt- og ingeniørvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtede virksomhed, herunder eventuelt køb og salg af ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Navne: KJØLBY OG MOMME KRISTENSEN ARKITEKTFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Revisor: Reg. revisor Tommy Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Vedtægter: 1984-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)