Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-09-29 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1/2 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Direktion: Jørgen Stæhr Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Fabricius Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 fjernes Direktion: Poul Henning Fabricius Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Vedtægter: 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Fabricius Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Direktion: Poul Henning Fabricius Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1/2 1985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)