Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-09-09 fjernes Navne: H H INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F.Richsvej 17, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Bestyrelse: Kim Asbjørn Bauerfeld-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Direktion: Henning Hallenberg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Vedtægter: 1985-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F.Richsvej 17, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Bestyrelse: Kim Asbjørn Bauerfeld-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Direktion: Henning Hallenberg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Navne: H H INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)