Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne | Årsbeskæftigelse |
Den 2009-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 fjernes Bestyrelse: Bjarne Ramløv Svendsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Direktion: Emil Nissen Krap (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 fjernes Navne: SELSKABET AF 23. OKTOBER 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber, finansiering og kapitalanlæg samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Navne: SELSKABET AF 23. OKTOBER 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 fjernes Navne: DANVEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektivt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Vedtægter: 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Bestyrelse: Anders Rademacher Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 8, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilstrup Vestermark 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Rademacher Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 fjernes Bestyrelse: Ole Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilstrup Vestermark 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2000-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2000-01-27)
Den 2000-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2000-01-27)
Den 2000-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikervej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-29 tilføjes Navne: DANVEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-28 fjernes Navne: GENVEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-28 fjernes Binavne: GENVEX KLIMATEKNIK A/S, DANVEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Christian Stannow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Bestyrelse: Jørn Ulrich Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 tilføjes Navne: GENVEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-01 fjernes Navne: GENVEX KLIMATEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-27 tilføjes Bestyrelse: Jørn Ulrich Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Bestyrelse: Bjarne Ramløv Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Direktion: Emil Nissen Krap (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Direktion: Bjarne Ramløv Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Direktion: Niels Mandrup Christophersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Bestyrelse: Orla Østerby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Direktion: Bjarne Ramløv Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mølskov Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bejerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): -100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikervej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bejerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Binavne: GENVEX KLIMATEKNIK A/S, DANVEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Direktion: Bjarne Ramløv Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Navne: GENVEX KLIMATEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)