Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Bestyrelse: Erling Peter Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Direktion: Annemarie Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: triova@triova.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Navne: RINGSKOVGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: triova@triova.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-31 fjernes Bestyrelse: Glen Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-26 fjernes Bestyrelse: Ib Børge Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-03 tilføjes Navne: RINGSKOVGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-02 fjernes Navne: TYBJERG FJERKRÆ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-02 fjernes Direktion: Glen Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug, og herunder specielt ægproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Vedtægter: 1995-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-15 tilføjes Bestyrelse: Ib Børge Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Direktion: Glen Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Navne: TYBJERG FJERKRÆ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-15 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)