Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 156, 1. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 fjernes Bestyrelse: Knud Lohmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Direktion: Knud Lohmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 fjernes Navne: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 156, 1. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 156, 1. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2006-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 tilføjes Vedtægter: 2006-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 fjernes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 156, 1. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2005-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Farimagsvej 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Bestyrelse: Connie Merete Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Bestyrelse: Helge Christen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Knud Lohmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Direktion: Tom Hauerberg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-31 fjernes Navne: BÜLOW-OLSEN REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-09-24 tilføjes Navne: BÜLOW-OLSEN REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-23 fjernes Navne: REVISIONSSELSKABET H. BÜLOW-OLSEN NÆSTVED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-20 fjernes Revisor: Preben Billeschou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Farimagsvej 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Bestyrelse: Helge Christen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Direktion: Tom Hauerberg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Navne: REVISIONSSELSKABET H. BÜLOW-OLSEN NÆSTVED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Revisor: Preben Billeschou, LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)