Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 fjernes Navne: MIMOSAS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 fjernes Bestyrelse: Joan Henny Løjstrup Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte en ejerlejlighed beligende i Theoule sur mer, Frankrig, og virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 tilføjes Vedtægter: 2007-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2002-05-28)
Den 2002-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2002-05-28)
Den 2002-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-15 tilføjes Bestyrelse: Joan Henny Løjstrup Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-15 fjernes Bestyrelse: Finn Jørn Holtsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-15 fjernes Direktion: Finn Jørn Holtsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Hertz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-12 fjernes Revisor: VR AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-20 fjernes Revisor: Allan Lucas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Bestyrelse: Søren Munk Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Direktion: Svend Peder Falk-Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 fjernes Bestyrelse: Finn Jørn Holtsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 fjernes Direktion: Svend Bay Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 fjernes Revisor: Jens Gammelby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-12 tilføjes Bestyrelse: Finn Jørn Holtsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Direktion: Svend Bay Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Hovedbranche: Private andelsboligforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-12 tilføjes Navne: MIMOSAS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Revisor: Jens Gammelby, Allan Lucas, VR AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)