Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1997-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Aberdeen Property Copenhagen Zeta ApS. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1999-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P. TANG INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S Bolig Amaliegade Aarhus C. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2013-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PTA MINIMUM ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: JDM MARIENBERGVEJ, VORDINGBORG A/S. (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: ATELIER DU NOIR ApS. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2015-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ardess ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2020-01-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lyngbakkegaard ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebakke 7, 8680 Ry (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Tang (bestyrelse) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-05-03 tilføjes Bestyrelse: Gitte Tang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 fjernes Bestyrelse: Bodil Tang (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Revisor: DANSK TEKSTIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Peder Tang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Direktion: Jørgen Tang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist som holdingselskab samt aktiviteter, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Peder Tang (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Peder Tang (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebakke 7, 8680 Ry (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebakke 7, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 tilføjes Bestyrelse: Peder Tang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebakke 7, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-18 tilføjes Bestyrelse: Bodil Tang (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 1985-01-18 tilføjes Direktion: Jørgen Tang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-18 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET PEDER TANG ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1985-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-01-18 tilføjes Revisor: DANSK TEKSTIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)