Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-12-21 fjernes Navne: SVEN BERGGREEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Revisor: Thomas Benedictsen-Nislev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Direktion: Sven Berggreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering i fast ejendom og at drive fotografisk virksomhed og virksomhed beslægtet efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-10 tilføjes Vedtægter: 1990-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Direktion: Sven Berggreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Navne: SVEN BERGGREEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Revisor: Thomas Benedictsen-Nislev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)