Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-11-07 fjernes Navne: AISTRUP & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 47, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Bestyrelse: Bent Sønne Hjerl Ehrhardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Direktion: Preben Max Rabenhorst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Bestyrelse: Niels Rievers Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Direktion: Niels Ole Kehling Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 fjernes Bestyrelse: Ole Damsbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 fjernes Direktion: Niels Haugegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af emballageartikler samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Vedtægter: 1987-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 47, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Bestyrelse: Ole Damsbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Direktion: Niels Haugegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Navne: AISTRUP & CO. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)