Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Binavne | Hovedbranche | Formål | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-30 tilføjes Navne: MOGENS BISBORG ApS (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-29 fjernes Navne: MOGENS BISBORG A/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Pia Kallmayer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-29 fjernes Binavne: SCANNILA A/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2013-06-18 tilføjes Bestyrelse: Nils-Erik Kallmayer (formand) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2013-06-18 fjernes Bestyrelse: Bente Ammy Bisborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering samt anden efter bestyrelsens skøn relevant virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2008-11-15 tilføjes Vedtægter: 2008-11-15 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2008-11-15 fjernes Revisor: Hardy Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2003-09-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 tilføjes Navne: MOGENS BISBORG A/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2004-12-12 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET MOGENS BISBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-13 fjernes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 32, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2003-09-22)
Den 2003-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-22 fjernes Bestyrelse: Bente Kortemose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR A/S, SCANNILA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 fjernes Binavne: SCANNILA ApS, GIVE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET MOGENS BISBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-13 fjernes Navne: SCANNILA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-13 fjernes Direktion: Bente Kortemose (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 tilføjes Navne: SCANNILA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-21 fjernes Navne: SCANNILA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-21 fjernes Direktion: Elise Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-21 fjernes Revisor: Thomas Benedictsen-Nislev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-12 tilføjes Navne: SCANNILA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-11 fjernes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 18. JANUAR 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-11 fjernes Direktion: Harry Jørn Wiingaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 fjernes Revisor: Ernst Peter Møiniche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Legale ejere: Mogens Skriver Bisborg (offentliggjort 2014-12-20)
Den 1990-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Skriver Bisborg (offentliggjort 2017-10-05)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-18 tilføjes Bestyrelse: Bente Kortemose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Binavne: SCANNILA ApS, GIVE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Direktion: Harry Jørn Wiingaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-18 tilføjes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 18. JANUAR 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Revisor: Ernst Peter Møiniche, Thomas Benedictsen-Nislev, Hardy Bang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 1985-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)