Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne-Marie Willer | 01.09.2015 | 05.10.2018 | direktør |
Stefan Hyllehøj Molzen | 27.08.1997 | 01.09.2015 | direktion |
Stefan Hyllehøj Molzen | 27.08.1997 | 07.05.2009 | direktion |
Peter Molzen | 06.11.1984 | 27.08.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Hyllehøj Molzen | 07.05.2009 | 01.11.2014 | bestyrelse |
Troels Hyllehøj Molzen | 07.05.2009 | 01.11.2014 | bestyrelse |
Anne-Marie Willer | 07.05.2009 | 01.11.2014 | formand |