Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Erik Hansen | 01.01.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Andreasen Kyed | 06.02.1996 | 01.01.2002 | direktion |
Jens-Ole Aagaard Jensen | 01.11.1984 | 06.02.1996 | direktion |
Peter Erik Hansen | 01.11.1984 | 07.12.1995 | direktion |
Asker Jensen Friis | 01.11.1984 | 09.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asker Jensen Friis | 01.11.1984 | 14.07.1988 | bestyrelse |
Bent Friis | 01.11.1984 | 14.07.1988 | bestyrelse |
Niels Jørgen Jørgensen Wive Hoiland | 01.11.1984 | 14.07.1988 | bestyrelse |
Axel Gorrsen | 01.11.1984 | 14.07.1988 | bestyrelse |