Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Binavne | Hovedbranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsalle 53, 9370 Hals (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Pastor Nielsens Vej 10, 9370 Hals (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@k-adm.dk (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: cb@dunca.dk (offentliggjort 2021-06-28)
Den 1999-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BOUTIQUE TRINE HALS ApS. (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2003-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BENOVA EJENDOMME I/S. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-02 tilføjes Vedtægter: 2020-03-02 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pastor Nielsens Vej 10, 9370 Hals (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 1, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@dunca.dk (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-26 tilføjes Navne: Klitgaard, Hals ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-25 fjernes Navne: NORDISK DISTRIBUTIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 1, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Severins Vej 36, 9370 Hals (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Severins Vej 36, 9370 Hals (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2009-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2009-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive distributionsvirksomhed, virksomhed med regnskabsservice, bogføring og administrativ assistance samt leje- og forpagtningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2009-08-13 tilføjes Navne: NORDISK DISTRIBUTIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2009-08-12 fjernes Navne: NORDISK DISTRIBUTIONSCENTER ApS (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2009-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Vedtægter: 2009-08-13 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2009-08-13 fjernes Binavne: NORDJYSK REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 fjernes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2007-11-19 tilføjes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2004-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 14, 9370 Hals (offentliggjort 2002-03-06)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-10 tilføjes Direktion: Annelise Klitgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 fjernes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 14, 9370 Hals (offentliggjort 2002-03-06)
Den 2002-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 14, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-05 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Legale ejere: Annelise Klitgaard Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2002-02-01 tilføjes Reelle ejere: Annelise Klitgaard Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2002-01-30 fjernes Direktion: Egon Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-14 tilføjes Navne: NORDISK DISTRIBUTIONSCENTER ApS (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-13 fjernes Navne: NORDJYSK REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-14 fjernes Binavne: CAFÉ HAVKATTEN HALS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-08-25 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-05 tilføjes Navne: NORDJYSK REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-04 fjernes Navne: CAFE HAVKATTEN HALS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-28 tilføjes Direktion: Egon Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 fjernes Direktion: Michael Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 tilføjes Navne: CAFE HAVKATTEN HALS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-23 fjernes Navne: MHT AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-23 fjernes Direktion: Mogens Kaalbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 tilføjes Navne: MHT AF 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-13 fjernes Navne: KAALBYE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-13 fjernes Bestyrelse: Aksel Blaabjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 fjernes Revisor: Eivind Nørbak Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 94.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 14, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Bestyrelse: Aksel Blaabjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Binavne: CAFÉ HAVKATTEN HALS ApS, NORDJYSK REGNSKABSSERVICE ApS, NORDJYSK REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Direktion: Mogens Kaalbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Navne: KAALBYE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 1984-11-01 tilføjes Revisor: Eivind Nørbak Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)