Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Vester Hassing | 01.02.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Vester Hassing | 01.09.2013 | 31.01.2014 | direktør |
Per Rasmussen | 29.04.1986 | 31.01.2014 | direktør |
Hans-Christian Bauerlund | 29.04.1986 | 16.05.2008 | direktør |
Henrik Arbo-Bähr | 29.04.1986 | 16.05.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Sinding Skött | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Peter Kjølbye | 17.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marie-Louise Bach | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Janne Bisgaard Wikman | 29.09.2017 | formand |
Vibeke Allerup Petersen | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Corneliussen | 31.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vester Hassing | 01.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christine Ulrich Andersen | 13.04.2018 | 07.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen | 19.01.2018 | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anna Amby Frejbæk | 29.09.2017 | 19.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anna Amby Frejbæk | 31.01.2014 | 28.09.2017 | formand |
Per Henriksen | 20.04.2012 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Janne Bisgaard Wikman | 03.02.2012 | 28.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bente Kirsten Sørensen | 01.03.2010 | 19.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bang Sørensen | 16.05.2008 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lone Majbritt Bentzen | 16.05.2008 | 31.01.2014 | formand |
Steffen Bruun Christensen | 16.05.2008 | 29.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lise Hansen | 16.05.2008 | 01.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Adrian | 20.04.2001 | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Annette Marie Madsen | 16.10.2000 | 10.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Rigmor Bækholm | 06.10.2000 | 29.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Annette Kjærgaard | 06.10.2000 | 10.05.2004 | formand |
Sten Tiedemann | 15.01.1999 | 20.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Poul Mikael Frydlund | 29.04.1986 | 19.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Rasmussen | 29.04.1986 | 31.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Christian Bauerlund | 29.04.1986 | 16.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Arbo-Bähr | 29.04.1986 | 16.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lise Johnsen | 29.04.1986 | 16.05.2008 | formand |
Peter Christian Kuhlman | 29.04.1986 | 06.10.2000 | formand |
Susanne Elisabeth Vogelius | 29.04.1986 | 15.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Isabella Wiggers Smith | 29.04.1986 | 09.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Allan Juhl Christensen | 29.04.1986 | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hansen | 29.04.1986 | 30.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Poulsen | 29.04.1986 | 03.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lundberg Thomsen | 29.04.1986 | 03.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Pedersen | 29.04.1986 | 03.05.1995 | formand |
Irene Kaufmann | 29.04.1986 | 17.10.1991 | bestyrelsesmedlem |
Steen Larsen | 29.04.1986 | 17.10.1991 | formand |
Erik Lonning | 29.04.1986 | 09.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Conni Steensgaard Nielsen | 29.04.1986 | 09.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brøndum | 29.04.1986 | 09.02.1989 | formand |
Asker Dalberg Bentsen | 29.04.1986 | 10.12.1987 | bestyrelsesmedlem |