Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 138) | 1,05 % | 2,11 % | 3,16 % | 10,53 % |
Mikkel Baaring Lerche(virk.: 50) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,67 % |
Hans Jørgen Keil(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Axel Thidemann Jensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaj Møller Jensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Kristian Galsgaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,72 % | 1,46 % | 2,18 % | 8,93 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Baaring Lerche | 13.11.2006 | Classensgade 15, 2100 København Ø |
Kaj Møller Jensen | 08.10.2014 | O.V. Kjettinges Alle 8, 2000 Frederiksberg |
Jacob Hjortshøj | 02.01.2020 | Skt. Annæ Plads 9, 1250 København K |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BRINK TOWING SYSTEMS A/S | 71154017 | NORMAL | Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Glasmagervej 21, 4684 Holmegaard | Glasmagervej 21, 4684 Holmegaard |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 26.07.1989 (7803 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nordisk Kollegiums Idrætsforening | 34641366 |
NORDISK KOLLEGIUMS STØTTEFOND | 16361194 |
Nordisk Kombucha ApS | 41125039 |
Nordisk Kommunikation | 28017030 |
NORDISK KOMPONENT A/S | 71154017 |
Nordisk Koncertkor | 25754824 |
Nordisk Konservatorforbund Danmark (NKF-DK) | 28596006 |
Nordisk Konservering - Maleri | 25656652 |
NORDISK KONSERVERING ApS | 32338348 |
NORDISK KORTHANDEL SCANMAPS ApS | 81730415 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 138) Ikke aktiv i virksomheden. | 67 | 0 | 1 | 10 | 57 | 3 |
Mikkel Baaring Lerche(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 33 | 6 |
Hans Jørgen Keil(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Thidemann Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaj Møller Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kim Kristian Galsgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 41 % | 0 % | 1 % | 7 % | 48 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 138) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 6 | 4 | 66 |
Mikkel Baaring Lerche(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 2 | 4 | 32 |
Hans Jørgen Keil(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axel Thidemann Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaj Møller Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 1 |
Kim Kristian Galsgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 112 | 14 | 8 | 99 |
Pct. | 48 % | 6 % | 3 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |