Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 26, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Direktion: Nils Gregers Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Navne: ApS AF 6/6 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive specialtandlægeklinik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Vedtægter: 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 26, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-06 tilføjes Direktion: Nils Gregers Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-06 tilføjes Navne: ApS AF 6/6 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)