Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Torp Skaaning | 30.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Torp Gantriis | 30.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lene Torp Gantriis | 21.08.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bertel Gantriis | 22.06.1984 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Norgren Kopp | 22.06.1984 | 16.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Gantriis | 22.06.1984 | 21.08.1995 | bestyrelsesmedlem |