Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 07.01.2007. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2009-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: VENDEL INVEST A/S. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VENDEL INVEST A/S. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2022-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Under Bjergene 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Legale ejere: Carsten Nielsen, Henriette Sangelberg Nielsen, Tove Snebang Sangelberg Nielsen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HENCAR A/S (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Reelle ejere: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-08-13 fjernes Bestyrelse: Henriette Sangelberg Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-13 fjernes Direktion: Karl Børge Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-08-15 Statstidende Dekret
Den 2020-06-09 tilføjes Direktion: Karl Børge Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-06-09 fjernes Direktion: Carsten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-05-15 fjernes Legale ejere: Karl Børge Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Reelle ejere: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-05-15 fjernes Reelle ejere: Karl Børge Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Bjergene 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2019-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Karl Børge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2016-02-29 tilføjes Vedtægter: 2016-02-29 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2015-05-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, driftsmateriel og inventar af enhver art samt udlejning heraf (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: Reg. revisor Mads Sønderkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Legale ejere: Karl Børge Nielsen, Carsten Nielsen, Henriette Sangelberg Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2005-07-01 tilføjes Reelle ejere: Karl Børge Nielsen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-03 tilføjes Bestyrelse: Henriette Sangelberg Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-03 tilføjes Direktion: Carsten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-10-03 fjernes Direktion: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1993-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 13, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Bestyrelse: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-28 tilføjes Direktion: Tove Snebang Sangelberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HENCAR A/S (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Mads Sønderkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-16)