Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejner Juhl | 26.06.1984 | 18.07.2002 | direktion |
Mogens Wisti Kiilerich | 26.06.1984 | 01.02.1994 | direktion |
Ejner Juhl | 26.06.1984 | 14.12.1992 | direktion |
Paul Mathiasen Leth | 26.06.1984 | 02.11.1992 | direktion |
Leo Zimmermann | 26.06.1984 | 02.04.1992 | direktion |