Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRATEGI 2 ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2020-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 11, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Direktion: Lene Bak (direktion) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-27 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Legale ejere: Lene Bak (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Navne: ASX 6921 ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-08-21 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Reelle ejere: Lene Bak (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-10-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 11, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 12, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2016-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2016-09-28 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2013-08-23 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2013-08-20 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-08-21 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, fast ejendom samt investerings virksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Vedtægter: 2011-02-14 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Revisor: Jan Esholm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Legale ejere: Lene Bak (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Reelle ejere: Lene Bak (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1992-07-10 fjernes Direktion: Helle Bendix Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 12, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1984-07-27 tilføjes Direktion: Helle Bendix Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-07-27 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-07-27 tilføjes Navne: ASX 6921 ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1984-07-27 tilføjes Revisor: Jan Esholm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 1984-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)