Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Larsensvej 8, 2670 Greve (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Bestyrelse: Vibeke Werner (formand) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Direktion: Bjørn Georg Werner (direktion) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: bwerner.aps@gmail.com (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: Bjørn Georg Werner (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Navne: BJØRN WERNER. HANDELSFIRMA. GREVE ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Reelle ejere: Bjørn Georg Werner (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: bwerner.aps@gmail.com (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og grossistvirksomhed inden for VVS-branchen og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2006-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2006-07-03 tilføjes Vedtægter: 2006-07-03 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2006-07-03 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-09 tilføjes Bestyrelse: Anette Rosa Werner (bestyrelse) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1997-06-09 fjernes Bestyrelse: Preben Arne Hasselmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 fjernes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Larsensvej 8, 2670 Greve (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Bestyrelse: Preben Arne Hasselmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-26 tilføjes Direktion: Bjørn Georg Werner (direktion) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-26 tilføjes Legale ejere: Bjørn Georg Werner (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Navne: BJØRN WERNER. HANDELSFIRMA. GREVE ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Georg Werner (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Revisor: Palle Georg Kretzschmar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 1984-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-20)