Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Krogsøe Thomsen | 23.11.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Villum Henneberg | 01.02.2016 | 30.11.2019 | adm. dir |
Keld Thomsen | 23.04.1985 | 23.11.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Eriksen | 18.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Børge Nordgaard Hansen | 01.02.2016 | formand |
Michael Krogsøe Thomsen | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Arne Jensen | 01.02.2016 | 18.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Broe | 01.12.2011 | 01.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Guldager Egelund | 01.12.2011 | 10.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Frederik Mittag | 11.09.2008 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Stig Blomberg | 02.02.2006 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Hodal Nielsen | 05.07.2004 | 08.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Poul Christoffersen | 17.02.2000 | 01.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Martin Eriksen | 17.02.2000 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Hodal Nielsen | 17.02.2000 | 25.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Allan Nielsen | 17.02.2000 | 13.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Keld Thomsen | 23.04.1985 | 23.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Grete Krogsøe Thomsen | 23.04.1985 | 23.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nielsen | 23.04.1985 | 10.03.2000 | bestyrelsesmedlem |