Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-11-23 fjernes Navne: VORES BUSSER, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Snebærvænget 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Direktion: Torben Bent Hertz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Revisor: Uffe Kjartan Kjær Manthorpe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive busvirksomhed og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Vedtægter: 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 fjernes Direktion: Niels Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snebærvænget 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Direktion: Niels Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Navne: VORES BUSSER, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Revisor: Uffe Kjartan Kjær Manthorpe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)