Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1998-07-10 fjernes Navne: THOR-GRAFIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 5-7, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Direktion: Bjarne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Revisor: Per Fogh Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Vedtægter: 1996-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 5-7, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Direktion: Bjarne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Navne: THOR-GRAFIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Revisor: Per Fogh Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)