Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegindvej 42, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 fjernes Direktion: Henning Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 fjernes Navne: BN 01 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-22 tilføjes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-22 fjernes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør-, bygge-, og handelsvirksomhed samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-12 tilføjes Navne: BN 01 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-11 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET BORK & NØRGAARD ENTREPRENØRER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-12 tilføjes Vedtægter: 2001-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 fjernes Direktion: Frank Toft Bork (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-07 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET BORK & NØRGAARD ENTREPRENØRER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-06 fjernes Navne: HN INGENIØR-ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegindvej 42, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-08-15 tilføjes Direktion: Frank Toft Bork (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-08-15 tilføjes Navne: HN INGENIØR-ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-08-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Revisor: APHRODITE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)