Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Voigt Hansen | 01.02.2021 | 14.04.2023 | direktør |
Søren Tageholm Rasmussen | 28.11.2019 | 01.02.2021 | direktør |
Henrik Børjesson | 01.07.2018 | 28.11.2019 | direktør |
Bente Martha Harder Nielsen | 01.02.2008 | 01.07.2018 | direktør |
Torben Dalby Larsen | 01.09.2006 | 01.02.2008 | adm. dir |
Allan Lillelund | 01.03.1999 | 31.08.2006 | adm. dir |
Jesper Hellberg | 01.01.1999 | 01.10.1999 | direktør |
Søren Queitsch | 01.12.1996 | 31.12.1998 | direktør |
Alan Roger Matthesen | 01.09.1995 | 30.11.1996 | direktør |
Anne Schledermann | 01.09.1995 | 30.11.1996 | direktør |
Søren Riis Jensen | 05.10.1984 | 12.09.1995 | direktør |
Anne Schledermann | 05.10.1984 | 18.01.1995 | direktør |
Flemming Nordstrand | 05.10.1984 | 21.10.1994 | direktør |
Lars Peter Magnussen | 05.10.1984 | 16.08.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Sloth Rasmussen | 07.02.2022 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Ingvaldsen | 01.02.2021 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nicolaisen | 01.01.2019 | 14.04.2023 | formand |
Søren Nielsen | 22.03.2013 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Arentsen Holmboe | 10.12.2012 | 07.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Dalby Larsen | 25.10.2006 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Palle Bjerre | 25.10.2006 | 10.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Dalby Larsen | 01.09.2006 | 31.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Merete Helene Eldrup | 28.04.2000 | 25.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Børjesson | 28.04.2000 | 25.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Munch | 04.02.1999 | 28.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Vestberg Hjaltelin | 26.11.1998 | 28.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Claus Sørensen | 14.10.1998 | 25.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Alan Roger Matthesen | 13.01.1997 | 26.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
Niels Tobiesen Meyer | 01.12.1996 | 01.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Flyvholm | 17.11.1996 | 22.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bente Martha Harder Nielsen | 12.09.1995 | 25.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Sandal | 12.09.1995 | 30.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Palle Bjerre | 05.10.1984 | 31.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Jensen | 05.10.1984 | 27.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Gunner Hansen | 05.10.1984 | 17.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bent Maigaard | 05.10.1984 | 12.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thorkild Kristensen | 05.10.1984 | 10.05.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Stig Kanberg | 05.10.1984 | 13.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Haumann Parbo | 05.10.1984 | 14.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Torben Larsen | 05.10.1984 | 14.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Børge Knakkergaard | 05.10.1984 | 14.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rasmussen | 05.10.1984 | 16.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Petersen | 05.10.1984 | 21.12.1988 | bestyrelsesmedlem |
Preben Christiansen | 05.10.1984 | 09.06.1988 | bestyrelsesmedlem |