Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-30 fjernes Navne: INITIATIVGRUPPEN FOR ANDELSBOLIGER, SJÆLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Alle 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Bestyrelse: Maren Lyngsmose Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Regnskabs år: --04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-28 tilføjes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være initiativtager for op- førelse af andelsboliger på Sjælland samt at drive han- del, industri og investeringsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Vedtægter: 1989-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Alle 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Bestyrelse: Maren Lyngsmose Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Navne: INITIATIVGRUPPEN FOR ANDELSBOLIGER, SJÆLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Regnskabs år: --04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)