Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Ejler Balschmidt | 02.10.1984 | 26.09.1996 | direktion |
Connie Inge Balschmidt | 02.10.1984 | 12.11.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Ranners | 02.10.1984 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Lasse Balschmidt | 02.10.1984 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Ib Ejler Balschmidt | 02.10.1984 | 01.11.1993 | bestyrelse |
Connie Inge Balschmidt | 02.10.1984 | 12.11.1991 | bestyrelse |